La Fondation des Œuvres sociales de l’Air (FOSA) a pour mission de porter assistance au personnel de l’Armée de l’air et de l’espace, de la Direction Générale de l’Aviation Civile, de Météo France et à leurs familles qui sont en difficulté suite à un «accident de la vie» survenu à l’un des leurs.
Du mercredi 25 au vendredi 27 septembre 2024, la Fondation des Œuvres Sociales de l’Air (FOSA) a participé au Salon Aerospace & Defence Support and Services (AD2S) sur la Base Aérienne 106 Bordeaux-Mérignac sur invitation du Général de Corps aérien (2S) Jean-Marc Laurent.
Jeudi 12 septembre 2024, notre bénévole Isabelle accompagnée du Président des sous-officiers (PSO) le Major Eric Segondi, du Président de l’Espace Patrimonial Rozanoff, le Colonel Michel Le Bourhis et de M. Mathieu Paulet (blessé), ancien bénéficiaire de la FOSA, ont pu accueillir au sein de l’Espace Patrimonial Rozanoff de la Base Aérienne 118 de Mont de Marsan, le représentant de l’association « des KMS pour apaiser leurs maux », l’Adjudant-chef (ER) Jean-Louis Martinez.
Mardi 17 septembre 2024, la Fondation des Œuvres Sociales de l’Air (FOSA) a été conviée par M. Lucien Flamant, Président de l’Union des Blessés de la Face et de la Tête (UBFT) des Gueules Cassées, au ravivage de la Flamme de la Nation sous l’Arc de Triomphe.
Depuis plusieurs années, la FOSA est partenaire de la Mutuelle Epargne Retraite (MER). Cette mutuelle a choisi de soutenir nos actions d’aide à la reconstruction personnelle et familiale car elles correspondent à ses valeurs d’action sociale.
La saison des Meetings civils 2024 est terminée. L’année 2024, a été très active. Pour mémoire, la FOSA était présente lors des Meetings de :La Ferté Alais, Chambley, Le Touquet, St Quentin, Albert, Cambrai.
Merci aux nombreux visiteurs ayant échangés avec les bénévoles sur le stand de la FOSA et ayant permis de recueillir plus de 6000€ de recettes.
Depuis le 02 septembre 2024, le Général de Corps Aérien (2S) Gilles Modéré assure la présidence de la FOSA. Le Général de Brigade Aérienne (CPN) Hervé Chêne lui succède pour la fonction de Délégué Général et Directeur des Meetings.
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies qui nous permettent de vous proposer une navigation optimale et de réaliser des statistiques de visite.J'acceptePolitique de confidentialité